安阳市监理工程师在哪领取
最新回答
本专业培养的学生要具备电工技术、电子技术、控制理论、自动检测与仪表。信息处理、工程、计算机技术与应用和网络技术等较宽广领域的工程技术基础和一定的专业知识,能在运动控制、工业过程控制、电力电子技术、检测与自动化仪表、电子与计算机技术、信息处理、与决策等领域从事分析、设计、运行、科技开发及研究等方面工作的高级工程技术人才。
下面是某学校自动化专业一些同学的就业单位,供你参考
北台钢铁集团
常州第一建筑工程有限公司
常州市诚隆空调设备工程有限公司
大连海密梯克密封泵有限公司
抚顺矿业集团有限责任公司
航天万源实业公司
横店集团联宜电机有限公司
皇明太阳能集团有限公司
江阴市建设监理有限公司
昆山新时空洁净技术工程有限公司
丽水市远扬电子有限公司
两锦供电公司
辽河油田分公司
辽宁省城市建筑设计院
辽宁省建筑设计研究院
沈阳高逸空调工程有限公司苏州分公司
沈阳高逸空调工程有限公司苏州分公司
沈阳建筑大学
沈阳建筑大学
沈阳辰宇建筑安装有限责任公司
沈阳工业安装集团股份有限公司
沈阳华维安装工程有限公司
沈阳华维安装工程有限公司
沈阳三花都瑞轮毂有限公司
沈阳市建筑设计院
沈阳市维科电器控制设备有限公司
沈阳天北建筑安装工程公司第十二分公司
沈阳耀华玻璃有限责任公司铁西浮法玻璃厂
迅达(中国)电梯有限公司沈阳分公司
沈阳市
天津电力建设公司
天津二十冶金建设有限公司
天津二十冶金建设有限公司
天津二十冶金建设有限公司
天津二十冶金建设有限公司
营口市人事局(大石桥市建筑设计院有限公司)
浙江新中环建筑设计有限公司
中国第十三冶金建设公司
中国第一冶金建设公司
中国第一冶金建设公司
中国电子工程第二建设公司
中国核工业第二三建设公司
中国核工业第二三建设公司
中国建筑第一工程局安装公司
中国建筑第一工程局安装公司
中国建筑第一工程局安装公司
中国建筑二局第三建筑公司
中国石油集团工程设计有限责任公司辽阳分公司
中铁九局集团有限公司
近日,镇江市人社局网站发布了关于领取2022年监理工程师职业资格证书,《》指出镇江考区2022年度注册监理工程师职业资格证书即将发放,现场发放时间为2022年3月15日-2022年4月15日,考生可选择现场领取或申请证书寄送等方式领取证书。
近日,苏州人事考试院发布了关于领取2022年度监理工程师考试合格证书的,《》指出苏州市2022年度监理工程师考试合格证书已经开始发放,考生可根据自身需求选择邮寄服务或者现场领取等方式领取证书。
关于领取2022年度监理工程师、一级造价工程师、城乡规划师考试合格证书的
2022年度监理工程师、一级造价工程师、城乡规划师考试合格证书已经开始发放,具体发放事项如下:
一、疫情防控期间,建议考生选择证书邮寄服务方式领取证书。
二、证书邮寄服务操作流程
考生请登陆江苏省人事考试网上业务办理平台,进入“证书申领”功能模块,选择邮寄证书服务。考生按要求填写好收件人详细信息并选择采用EMS方式邮寄。证书邮寄申请提交成功后,我院将在7个工作日内联系EMS安排证书邮寄服务。
具体邮寄注意事项如下:
1证书邮寄只采用EMS邮寄方式且限EMS邮寄范围内。
证书邮寄服务自2022年度的考试证书开始,2022年度以前的考试证书依然采取现场领取的方式。
邮寄费用:采取到付的方式,苏州市范围内(含各县级市)15元,苏州市范围以外21元,新疆24元。
证书在寄送过程中如发生丢失,考生可根据邮政特快寄递服务的相关条例与江苏省邮政速递物流有限公司苏州分公司协商处理,我院不承担连带责任。
三、现场领取
领取条件:考生携带本人身份证原件领取,他领的,请代领人携带自己的身份证原件和持证人的身份证原件前来领取(请注意:新版证书需要刷身份证,务必携带身份证原件前来领取!)。
领取地址:苏州市人事考试院(苏州市高新区科锐路18号,科锐路与宝带西路交叉口新大楼7楼742室)。
领取时间:2022年3月10日-2022年4月10日周一至周五(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;节假日除外),逾期未领的考生可采用证书邮寄方式领取。
刘 军 党组书记
分工 负责全局党务、人事、纪检监察工作,配合协助局长做好创模有关工作。 简历 ,男,汉族,中员,1971年10月生,湖南湘潭人,博士研究生学历,工学博士,贵阳市环境保护局党组书记、高级工程师。 09-08 同济大学环境系给水排水工程专业学习;
08-02 广东省肇庆市建设规划局助理工程师;
02-08 广东省肇庆市建设扶贫队员; 08-05 同济大学环境工程系市政工程专业硕士研究生;
05-06 清华大学环境工程系市政工程专业博士研究生博士生第支部书记(其间:07-06挂职任贵阳市发展计划委员会副主任、党组成员); 06-03 贵阳市发展和改革委员会党组副书记、常务副主任(副县级)(其间:01-01挂职任清镇市委、副); 12-06 参加贵阳市赴美中长期培训班学习; 03-03 在清华大学公共学院博士后流动站从事区域和城市发展研究;
03-06 花溪区委副书记; 06-03 贵阳城市发展投资股份有限公司董事长、贵阳环城高速公路建设指挥部副指挥长; 03-06 贵阳交通发展投资(集团)有限公司董事长、贵阳环城高速公路指挥部副指挥长; 06-03 贵阳市交通发展投资(集团)有限公司党委委员、书记;
03-至今 贵阳市环境保护局党组书记
帅 江 局长、党组副书记
分工 负责全局工作的安排。 简 历 帅江,男,汉族,1970年2月出生,籍贯,湖北咸宁,中员,大学本科学历,学士学位,1991年8月参加工作,现任贵阳市环境保护局局长、党组副书记。 09-08 云南昆明工学院环境工程系环境工程专业学习;
08-02 贵阳市花溪区环境保护局; 02-08 贵阳经济技术开发区规划建设环保局环境保护监理站; 08-02 贵阳经济技术开发区规划建设环保局环境保护监理站站长; 02-12 贵阳经济技术开发区规划建设环保局副局长、环境保护监理站站长; 12-05 贵阳小河区规划建设局副局长兼环境保护局局长、环境保护监理站站长; 06-11 贵阳市环境保护局总工程师、党组成员; 11-02 贵阳市两湖一库局党委副书记、副局长; 02-12 贵阳市两湖一库局党委书记、局长; 12-至今 贵阳市环境保护局局长、党组副书记。
刚 党组成员、副局长 分工 协助局长分管环境影响评价处、自然生态保护处、规划财务处,协助局长负责创模督查工作,具体分管贵阳市环境保护研究所、贵阳市环境突发事件应急中心。 简历 刚,男,汉族,湖北黄陂人,中员,15年11月生,党校在职研究生学历,公共硕士,贵阳市环境保护局党组成员、副局长,高级工程师。 09-07 北京大学大气物理学专业,理学学士; 09-01 贵阳市环境监测中心站主任(1998年获高级工程师任职资格); 01-06 贵阳市环境保护局总工程师; 06-至今 贵阳市环境保护局党组成员、副局长(其间:9-6党校研究生班经济专业学习,研究生学历, 07-12 人事部选派赴新加坡国立大学李光耀公共政策学院专业学习,获公共硕士学位)。
张 毅 党组成员、副局长、总工程师
分工 协助局长分管污染防治处、总量办,协助局长负责创模技术组工作,负责创模指挥部联络工作,具体分管贵阳市机动车排气污染防治中心。 简历 张毅,男,汉族,贵州安顺人,中员,17年4月生,大学文化,农业推广硕士,贵阳市环境保护局党组成员、总工程师,工程师。 09-07 贵州农学院植物保护系植物保护专业学习; 07-08 毕业待分配;
08-04 贵州省安顺市西秀区园林处(其间:09被评为园林助理工程师;12被评为园林工程师); 04-12 贵州省安顺市建设局城乡建设科、风景园林科; 12-05 贵州省安顺市建设局风景园林科副科长; 05-11 贵州省安顺市建设局风景园林科科长(试用期一年) (其间:05-11在安顺市第八期中青班学习); 11-06 贵阳市环境保护局党组成员、总工程师 (06获贵州大学农业推广硕士学位) 06-至今 贵阳市环境保护局党组成员、副局长、总工程师。
何述烈 党组成员、纪检组长 分工 协助党组书记分管监察室、协助局长负责创模督查工作,具体分管贵阳市环境信息中心。 简历 何述烈,男,汉族,中员,贵州修文人,12年5月生,党校在职大学学历,贵阳市环境保护局党组成员、纪检组长。 09-08 贵州修文师范学习; 08-08 修文六屯中学、新民小学、实验小学任教; 08-10 共青团修文县委工作员、组织部长、团县委委员、共青团修文县委十二次代表(其间:09-07贵州大学科学系行政专业学习、04-04挂职修文县洒坪乡人民副乡长); 10-03 修文县纪委、修文县人民监察局任纪委党风廉政教育室副主任(副科级)、县纪委委员、纪委、监察局副局长、纪委纪检监察室主任(正科级); 03-02 贵阳市纪委党风室(纠风办)副主任; 02-02 贵阳市纪委纪检监察二室副主任(主持工作); 02-07 贵阳市纪委信访室副主任(主持工作); 07-07 贵阳市纪委信访室主任(其间:09-12党校函授学院法律本科专业学习); 07-至今 贵阳市环境保护局党组成员、纪检组长。
何小丽 党组成员、机关党委书记
分工 协助党组书记分管人事处、机关党委办公室,协助局长分管办公室,具体分管贵阳市环境宣传教育中心。 简历 何小丽,女,汉族,中员,广东顺德人,1972年11月生,贵州省委党校在职研究生学历,贵阳市环境保护局党组成员、机关党委书记。 09-07 贵州省商业高等专科学校市场营销专业学习; 07-04 南明区云关乡乡企总公司办公室; 04-04 南明区云关乡团委书记; 04-07 南明区云关乡副乡长(09-07在贵州省委党校法律专业学习〈函授本科〉); 07-09 南明区云关乡党委委员、副乡长; 09-04 南明区油榨街街道党工委副书记、办事处主任(其间:09-06在贵州省委党校经济学专业学习〈函授研究生〉); 04-07 南明区河滨街道工委书记; 07-至今 贵阳市环境保护局党组成员、机关党委书记。
刘光建 副调研员 分工 协助局长分管辐安全处、政策法规处、宣教科技处,具体分管贵阳市环境监测中心站。 简历 刘光建,男,汉族,中员,1954年1月生,河北吴桥人,大学文化,贵阳市环境保护局党组成员、副局长,高级工程师。 11-10 贵阳市钟表社工人; 10-10 贵州工学院化工系无机化工专业学习; 10-07 贵阳市环境保护监测站(其间; 02-04 在北京师范大学环境保护研究生班学习); 07-05 贵阳市环境保护监测站副站长(其间:07获工程师任职资格); 05-08 贵阳市环境保护监测站副站长(主持行政、业务工作); 08-05 贵阳市环境监测中心站站长(其间:12获高级工程师任职资格); 05-01 贵阳市环境保护局党组成员、总工程师,市环境监测中心站站长; 06-02 贵阳市环境保护局党组成员、副局长; 02-至今 副调研员。